DELEITAS HOSTELERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salamanca, 27
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELEITAS HOSTELERA SL
CIF B98063985
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 21/07/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DELEITAS HOSTELERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELEITAS HOSTELERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hergueta Garrido Petra | Liquidador Unico | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
Hergueta Garrido Petra | Administrador Unico | 20/02/2015 | 26/12/2018 |
Company Garcia Ismael | Administrador Solidario | 06/05/2009 | 20/02/2015 |
Herraez Garrido Maria Consuelo | Administrador Solidario | 06/05/2009 | 20/02/2015 |
Company Garcia Ismael | Administrador Unico | 31/12/2008 | 06/05/2009 |
Belda Aleixandre Jesus | Administrador Solidario | 31/12/2008 | |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Solidario | 31/12/2008 |
ACTOS BORME DE DELEITAS HOSTELERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 71, S 8, H V 130285, I/A 5 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 71, S 8, H V 130285, I/A 5 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 71, S 8, H V 130285, I/A 5 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 71, S 8, H V 130285, I/A 5 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 71, S 8, H V 130285, I/A 5 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 70, S 8, H V 130285, I/A 4 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 70, S 8, H V 130285, I/A 4 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8925, L 6211, F 70, S 8, H V 130285, I/A 4 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-46