DELCAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Norias, 80
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DELCAN SA
CIF A39085873
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DELCAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DELCAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL FERRICA SA | Administrador Unico | 12/11/2014 | 16/02/2015 |
Gonzalez Gonzalez Valeriano | Representante | 12/11/2014 | 16/02/2015 |
Gomez Vielba Alejandro | Consejero | 12/11/2014 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Presidente | 12/11/2014 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Consejero Delegado | 12/11/2014 | |
Gonzalez Gonzalez Eduardo Jesus | Consejero | 12/11/2014 | |
Gonzalez Gonzalez Valeriano | Secretario | 13/10/2009 | 22/10/2010 |
Gonzalez Gonzalez Valeriano | Consejero | 22/10/2010 | |
Hernandez Zubizarreta Antonio | Secretario No Consejero | 13/10/2009 |
ACTOS BORME DE DELCAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 37, S 8, H M 304027, I/A 11 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DELCAN SA
Nif:A39085873
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA BEGOÑA MERINO JUEZ
Parte Dispositiva:
EN EL PROCEDIMIENTO Nº 1050/14 SE DICTA AUTO POR EL QUE SE CONCLUYE EL CONCURSO.POR INSUFICIENCIA DE MASA, SE EXTINGUE LA SOCIEDAD Y SE CIERRA SU HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:16/12/2014
Número Procedimiento Concursal:1050/14
Datos Registrales:
Tomo:
17663
Libro:
0
Folio:
37
Hoja:
8-304027
Inscripción:
11
Fecha Inscripción16/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 37, S 8, H M 304027, I/A 11 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DELCAN SA
Nif:A39085873
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:DOÑA BEGOÑA MERINO JUEZ
Parte Dispositiva:
SE DECLARA EL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD "DELCAN SA"
Fecha de Resolución:16/12/2014
Número Procedimiento Concursal:1050/14
Datos Registrales:
Tomo:
17663
Libro:
0
Folio:
37
Hoja:
8-304027
Inscripción:
11
Fecha Inscripción16/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 37, S 8, H M 304027, I/A 11 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 37, S 8, H M 304027, I/A 11 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
- C/ LAS NORIAS, NUMERO 80, 1º I (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 37, S 8, H M 304027, I/A 10 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 34, S 8, H M 304027, I/A 9 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION, SE MODIFICAN Y REFUNDEN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LOS QUE SE RIGE LA SOCIEDAD.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 34, S 8, H M 304027, I/A 9 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 34, S 8, H M 304027, I/A 9 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 34, S 8, H M 304027, I/A 9 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17663 , F 34, S 8, H M 304027, I/A 8 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28