DEL RIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Vallveric, 83
Código Postal 08304
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEL RIO SL
CIF B62727664
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Auditor GABINETE AUDIWORK SL
VINCULACIONES DE DEL RIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEL RIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Fernandez Belmiro | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
Del Rio Fernandez Belmiro | Liquidador | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
Fulgueiras Lopez Ernesto | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
GABINETE AUDIWORK SL | Auditor | 15/12/2011 | 06/10/2020 |
GABINETE AUDIWORK SL | Auditor | 16/06/2014 | 06/10/2020 |
GABINETE AUDIWORK SL | Auditor | 22/06/2017 | 06/10/2020 |
ACTOS BORME DE DEL RIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 12 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 12 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 12 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 11 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
- CL DE VALLVERIC Num.83 P.1 PTA.6 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 10 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 43, S 8, H B 240774, I/A 9 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION ART.23 BIS.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 42, S 8, H B 240774, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34125 , F 42, S 8, H B 240774, I/A 7 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08