DEL PASO INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tucidides, 14
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEL PASO INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS SL
CIF B93213148
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEL PASO INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEL PASO INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Moreno Juan | Administrador Unico | 29/11/2017 | 07/11/2023 |
Bernal Moreno Juan | Liquidador | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
Tabares Nieto Juan Diego | Apoderado | 08/08/2013 | 17/06/2020 |
Jimenez Del Paso Victor Manuel | Administrador Unico | 24/05/2013 | 29/11/2017 |
Heredia Tovar Bernardo Jesus | Apoderado | 08/08/2013 | 18/04/2017 |
Jimenez Del Paso Antonio | Administrador Unico | 21/09/2012 | 24/05/2013 |
ACTOS BORME DE DEL PASO INVERSIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 183, S 8, H MA115071, I/A 7 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 183, S 8, H MA115071, I/A 7 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 183, S 8, H MA115071, I/A 7 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 183, S 8, H MA115071, I/A 7 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 182, S 8, H MA115071, I/A 6 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 182, S 8, H MA115071, I/A 5 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 182, S 8, H MA115071, I/A 5 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 182, S 8, H MA115071, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 181, S 8, H MA115071, I/A 3 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5051, L 3958, F 181, S 8, H MA115071, I/A 2 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-29