DEHESA EL CANDALO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Las Angustias, 9
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEHESA EL CANDALO SL
CIF B41845801
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Domecq Bohorquez Santiago
Propietario AGRICOLA DE JEDULA SL
VINCULACIONES DE DEHESA EL CANDALO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEHESA EL CANDALO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA DE JEDULA SL | Socio Unico | 11/07/2011 | 13/02/2012 |
Domecq Bohorquez Santiago | Administrador Unico | 08/08/2011 | 13/02/2012 |
Castro Ceron Jose Maria | Vicepresidente | 02/02/2011 | 08/08/2011 |
Castro Ceron Jose Maria | Consejero | 02/02/2011 | 08/08/2011 |
Castro Ceron Maria Lourdes | Presidente | 02/02/2011 | 08/08/2011 |
Castro Ceron Maria Lourdes | Consejero | 02/02/2011 | 08/08/2011 |
Ceron Castro Carlos Maria | Secretario | 08/08/2011 | |
Ceron Castro Carlos Maria | Consejero Delegado | 08/08/2011 | |
Ceron Castro Carlos Maria | Consejero | 08/08/2011 | |
Ceron Romero Maria Del Carmen | Presidente | 02/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEHESA EL CANDALO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 135, S 8, H CA 14036, I/A 7 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 135, S 8, H CA 14036, I/A 7 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-11
- PLAZA DE LAS ANGUSTIAS Nº 9 (JEREZ DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 134, S 8, H CA 14036, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 134, S 8, H CA 14036, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 134, S 8, H CA 14036, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 134, S 8, H CA 14036, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191 , F 134, S 8, H CA 14036, I/A 5 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-111-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-11