DEHESA DEL COTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de la Pau, 31
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social DEHESA DEL COTO SL
CIF B97510721
Capital Social 1.197E7 Euros
Actividad Otras explotaciones de ganado
Fecha de Constitución 14/10/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CULTIVOS VALENCIA SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE DEHESA DEL COTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEHESA DEL COTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agenjo Blazquez Eugenio Manuel | Apoderado | 12/07/2012 | 15/07/2020 |
CULTIVOS VALENCIA SL | Socio Unico | 06/09/2019 | 15/07/2020 |
CULTIVOS VALENCIA SL | Administrador Solidario | 06/09/2019 | 15/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/09/2013 | 15/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/06/2009 | 15/07/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/10/2014 | 15/07/2020 |
Gomez-trenor Larios Gonzalo | Administrador Solidario | 26/06/2018 | 15/07/2020 |
Martinez Sancho Miguel | Apoderado | 20/02/2012 | 15/07/2020 |
CULTIVOS VALENCIA SL | Socio Unico | 26/06/2018 | 01/07/2019 |
Empresas Comerciales E Industriales Valencianas So | Administrador Solidario | 04/08/2015 | 26/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEHESA DEL COTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 20 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 19 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
- JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGES es designado persona física representante de la administradora solidaria nombrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 18 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 18 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 18 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 17 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 16 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 15 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7974, L 5269, F 44, S 8, H V 100608, I/A 15 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-46