DEFCO UNIVERSAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Coronel Ripollet, 2
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEFCO UNIVERSAL SL
CIF B93154862
Capital Social 74500.0 Euros
Fecha de Constitución 18/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEFCO UNIVERSAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEFCO UNIVERSAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Czaja Knud Erik | Consejero | 18/11/2011 | 25/05/2020 |
Czaja Knud Erik | Administrador Unico | 17/12/2012 | 25/05/2020 |
Czaja Knud Erik | Liquidador | 25/05/2020 | 25/05/2020 |
Davidsen Mona Elisabeth | Apoderado | 19/02/2019 | 25/05/2020 |
Thomsen Johan Skibsted | Consejero | 18/11/2011 | 25/05/2020 |
Czaja Aase | Consejero | 18/11/2011 | 17/12/2012 |
Czaja Knud Erik | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/11/2011 | 17/12/2012 |
Czaja Knud Erik | Presidente | 18/11/2011 | 17/12/2012 |
Thomsen Johan Skibsted | Secretario | 18/11/2011 | 17/12/2012 |
Thomsen Johan Skibsted | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/11/2011 | 17/12/2012 |
ACTOS BORME DE DEFCO UNIVERSAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 6 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-29
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 4 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-29
- C/ CORONEL RIPOLLET 2 2º D - EDF. SANTOS REIN (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 16, S 8, H MA111330, I/A 3 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-29
- AVDA JESUS SANTOS REIN, EDF. TERMINAL S/N BAJO - A (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 15, S 8, H MA111330, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945, L 3852, F 15, S 8, H MA111330, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-29