DEDALO MULTISERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Llorente, 47
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social DEDALO MULTISERVICIOS SL
CIF B44526325
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 01/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DEDALO MULTISERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEDALO MULTISERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnau Chica Manuel Vicente | Administrador Unico | 11/03/2021 | 21/02/2022 |
Arnau Chica Manuel Vicente | Liquidador | 21/02/2022 | 21/02/2022 |
Arnau Chica Manuel Vicente | Administrador Solidario | 26/06/2019 | 11/03/2021 |
Ferrer Pastor Antonio | Administrador Solidario | 26/06/2019 | 11/03/2021 |
ACTOS BORME DE DEDALO MULTISERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 3 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-12
Dirección:C/ POETA LLORENTE 47 BAJO (VALL D'UIXO (LA))
Comienzo de operaciones:01/07/19
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Construcción de edificios residenciales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 223, S 8, H CS 42229, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-12