DECOTA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Maria Iparragirre, 1
Código Postal 01006
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social DECOTA SA
CIF A58012329
Capital Social 120048.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Página Web www.decota.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bengoechea Matias Jose Luis
VINCULACIONES DE DECOTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DECOTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengoechea Matias Jose Luis | Presidente | 09/03/2013 | 23/09/2019 |
Bengoechea Matias Jose Luis | Consejero | 09/03/2013 | 23/09/2019 |
Ramos Calderon Luis Antonio | Apoderado | 24/05/2012 | 23/09/2019 |
Ramos Calderon Luis Antonio | Secretario | 09/03/2013 | 23/09/2019 |
Ramos Calderon Luis Antonio | Consejero | 09/03/2013 | 23/09/2019 |
Saiz Romero Angel Alberto | Consejero | 09/03/2013 | 23/09/2019 |
ZUBIZARRETA PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 26/12/2017 | 23/09/2019 |
Bengoechea Matias Jose Luis | Consejero | 24/05/2012 | 09/03/2013 |
Otero Perez Rafael | Presidente | 24/05/2012 | 09/03/2013 |
Otero Perez Rafael | Consejero | 24/05/2012 | 09/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DECOTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 16 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DECOTA SA
Nif:A58012329
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:10/09/2019
Número Procedimiento Concursal:155/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1565
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-2119
Inscripción:
16
Fecha Inscripción23/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 16 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DECOTA SA
Nif:A58012329
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VITORIA-GASTEIZ
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:10/09/2019
Número Procedimiento Concursal:155/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1565
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-2119
Inscripción:
16
Fecha Inscripción23/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 16 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DECOTA SA
Nif:A58012329
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:31/05/2017
Número Procedimiento Concursal:155/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1565
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-2119
Inscripción:
15
Fecha Inscripción26/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 15 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-11-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DECOTA SA
Nif:A58012329
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:31/05/2017
Número Procedimiento Concursal:155/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1565
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-2119
Inscripción:
15
Fecha Inscripción26/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 15 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-11-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DECOTA SA
Nif:A58012329
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:UPAD MERCANTIL-JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:31/05/2017
Número Procedimiento Concursal:155/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1565
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-2119
Inscripción:
15
Fecha Inscripción26/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 158, S 8, H VI 2119, I/A 15 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-11-01
- C/ JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, Nº 1-PABELLON 10 (VITORIA-GASTEIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 78, S 8, H VI 2119, I/A 14 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-01
- Se reduce el capital social en la cantidad de 101,28096 euros, quedando un capital social de 60,048,00904 euros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 77, S 8, H VI 2119, I/A 13 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
Capital Anterior: | 60.048,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.048,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 77, S 8, H VI 2119, I/A 13 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
- Desembolsado: 34.906,78 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 77, S 8, H VI 2119, I/A 12 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01