DECORACIONES Y REFORMAS CANTABRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PISOS DE SOLVAY, BLOQUE V7-2º IZQ. VIVEDA
Municipio Santillana del Mar
Provincia Cantabria
Razón Social DECORACIONES Y REFORMAS CANTABRAS SL
CIF B39795406
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Pintura y acristalamiento
Fecha de Constitución 27/02/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DECORACIONES Y REFORMAS CANTABRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DECORACIONES Y REFORMAS CANTABRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabuerniga Ruiz Cesar | Administrador Solidario | 28/02/2014 | 03/09/2024 |
Cabuerniga Ruiz Cesar | Liquidador Solidario | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
Guerrero Gutierrez Luis-angel | Administrador Solidario | 28/02/2014 | 03/09/2024 |
Guerrero Gutierrez Luis-angel | Liquidador Solidario | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
ACTOS BORME DE DECORACIONES Y REFORMAS CANTABRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28775, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28775, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28775, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28775, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 28775, I/A 4 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
- LUGAR PISOS DE SOLVAY, BLOQUE V7-2º IZQ. VIVEDA (SANTILLANA DEL MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 203, S 8, H S 28775, I/A 3 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-39
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 203, S 8, H S 28775, I/A 2 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 203, S 8, H S 28775, I/A 1 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-39
Dirección:C/ ATAULFO ARGENTA 27 1º C (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:27/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Y como actividades singulares dentro de la misma: Realización de trabajos de pintura y acristalamiento (CNAE 4334); de acabados de edificios (CNAE 4339); de construcción de cubiertas (CNAE 4391); de fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073 , F 203, S 8, H S 28775, I/A 1 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-39