DECOFFEES MC SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ELS RECS, RONDA DELS OFICIS 4
Código Postal 17130
Municipio L'Escala
Provincia Girona
Razón Social DECOFFEES MC SL
CIF B55294904
Capital Social 24000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/05/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DECOFFEES MC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DECOFFEES MC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joan Lluis Sanchez Muñoz | Apoderado | 25/08/2017 | 19/02/2020 |
Marina Sanchez Ballester | Liquidador | 19/02/2020 | 19/02/2020 |
Marina Sanchez Ballester | Administrador Unico | 24/08/2017 | 19/02/2020 |
Carlos Roberto Arroyo Andueza | Administrador Mancomunado | 23/05/2017 | 24/08/2017 |
Carlos Roberto Arroyo Andueza | Apoderado Solidario | 25/05/2017 | 24/08/2017 |
Marina Sanchez Ballester | Administrador Mancomunado | 23/05/2017 | 24/08/2017 |
Marina Sanchez Ballester | Apoderado Solidario | 25/05/2017 | 24/08/2017 |
ACTOS BORME DE DECOFFEES MC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 5 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 4 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 3 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 3 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3156 , F 3, S 8, H GI 62718, I/A 3 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-17