DE PE A PA PRODUCCION DE EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES SL - EXTINGUIDA
Razón Social DE PE A PA PRODUCCION DE EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES SL
CIF B84741602
Actividad Actividades de museos
Fecha de Constitución 14/07/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DE PE A PA PRODUCCION DE EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DE PE A PA PRODUCCION DE EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balaguer Gonzalez Maria Jose | Liquidador | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Balaguer Gonzalez Maria Jose | Administrador Unico | 15/03/2016 | 15/01/2020 |
Fernandez Casanueva Jose Orlando | Administrador Unico | 11/07/2011 | 15/03/2016 |
Rodriguez Lorite Miguel Angel | Administrador Unico | 19/02/2010 | 11/07/2011 |
Balaguer Gonzalez Maria Jose | Administrador Solidario | 19/02/2010 | |
Rodriguez Lorite Miguel Angel | Administrador Solidario | 19/02/2010 |
ACTOS BORME DE DE PE A PA PRODUCCION DE EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 5 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- C/ RUIZ, NUMERO 26, PISO 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 3 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23072 , F 3, S 8, H M 413353, I/A 3 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28