DE LA TORRE MYVERTICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Castilla La Vieja, 4
Código Postal 28941
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DE LA TORRE MYVERTICAL SL
CIF B88001540
Capital Social 5700.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/01/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DE LA TORRE MYVERTICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DE LA TORRE MYVERTICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Torre Abellan Francisco Gines | Liquidador Solidario | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
De La Torre Abellan Francisco Gines | Administrador Solidario | 29/07/2021 | 29/05/2023 |
Garcia Lorenzo Maria De Los Milagros | Liquidador Solidario | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
Garcia Lorenzo Maria De Los Milagros | Administrador Solidario | 29/07/2021 | 29/05/2023 |
De La Torre Abellan Francisco Gines | Socio Unico | 30/01/2018 | 29/07/2021 |
De La Torre Abellan Francisco Gines | Administrador Unico | 30/01/2018 | 29/07/2021 |
ACTOS BORME DE DE LA TORRE MYVERTICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 201, S 8, H M 662521, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37117 , F 200, S 8, H M 662521, I/A 1 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28