DE FUENTES Y MUCIENTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de la Victoria, 15
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DE FUENTES Y MUCIENTES SL
CIF B47215629
Capital Social 600969.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.finvall.net
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DE FUENTES Y MUCIENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DE FUENTES Y MUCIENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Fuentes Mucientes Julio | Administrador Unico | 10/02/2016 | 09/02/2022 |
De Fuentes Mucientes Julio | Liquidador | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
De Fuentes Mucientes Maria Enriqueta | Apoderado | 29/04/2016 | 09/02/2022 |
De Fuentes Mucientes Maria Enriqueta | Administrador Unico | 08/04/2013 | 10/02/2016 |
De Fuentes Mucientes Julio | Administrador Unico | 20/02/2013 | 08/04/2013 |
De Fuentes Mucientes Maria Enriqueta | Administrador Unico | 20/02/2013 |
ACTOS BORME DE DE FUENTES Y MUCIENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 84, S 8, H VA 12260, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 84, S 8, H VA 12260, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 84, S 8, H VA 12260, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 84, S 8, H VA 12260, I/A 20 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-47
Capital Anterior: | 103.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 497.769,00 | Euros |
Capital Actual: | 600.969,00 | Euros |
Porcentaje: | 482,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 84, S 8, H VA 12260, I/A 19 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 123, S 8, H VA 12260, I/A 18 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-47
Capital Anterior: | 147.360,00 | Euros |
Disminución de capital | 44.160,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 123, S 8, H VA 12260, I/A 17 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 122, S 8, H VA 12260, I/A 16 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 122, S 8, H VA 12260, I/A 16 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-47
Capital Anterior: | 88.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 58.960,00 | Euros |
Capital Actual: | 147.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 122, S 8, H VA 12260, I/A 15 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-47