DAZA & MORENO ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 7
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DAZA & MORENO ASOCIADOS SL
CIF B86743689
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DAZA & MORENO ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAZA & MORENO ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daza Garrido Antonino | Apoderado | 21/02/2014 | 16/02/2015 |
Daza Perez Antonino | Administrador Unico | 14/06/2013 | 16/02/2015 |
Daza Perez Antonino | Liquidador | 16/02/2015 | 16/02/2015 |
ACTOS BORME DE DAZA & MORENO ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 217, S 8, H M 561185, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 217, S 8, H M 561185, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 217, S 8, H M 561185, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 217, S 8, H M 561185, I/A 3 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 216, S 8, H M 561185, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 213, S 8, H M 561185, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Dirección:C/ CAPITAN HAYA 7 6º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/05/13
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento y consultoría mercantil y económica, en administración de empresas y optimización de procesos, operación y mantenimiento, análisis y ejecución de proyectos. Gestión de recursos humanos. Estudios de Marketing engeneral, tanto cualitativos como cuantitativos y de comunicación. Etc.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31179 , F 213, S 8, H M 561185, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28