DAZA & MORENO ADVISERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cea Bermudez, 65
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DAZA & MORENO ADVISERS SL
Capital Social 7000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DAZA & MORENO ADVISERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAZA & MORENO ADVISERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daza Garrido Antonino | Apoderado | 15/10/2014 | 05/02/2021 |
Daza Perez Antonino | Administrador Unico | 15/10/2014 | 05/02/2021 |
Daza Perez Antonino | Liquidador | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
ACTOS BORME DE DAZA & MORENO ADVISERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 115, S 8, H M 589333, I/A 5 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 115, S 8, H M 589333, I/A 5 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 115, S 8, H M 589333, I/A 5 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 115, S 8, H M 589333, I/A 5 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
- C/ CEA BERMUDEZ 65 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 114, S 8, H M 589333, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
- C/ PRINCIPE DE ASTURIAS 23 Ptl.7 1º B (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 114, S 8, H M 589333, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 114, S 8, H M 589333, I/A 2 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 110, S 8, H M 589333, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Dirección:C/ ALBERTO AGUILERA 64, - 2 CENTRO (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/09/14
Capital:7.000,00 Euros
Objeto social:Estudios de Marketing en general, tanto cualitativos como cuantitativos y de comunicación. La auditoría y evaluación de procedimientos de control interno establecidos por las empresas, con emisión de informes al efecto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32741 , F 110, S 8, H M 589333, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28