DAVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 28
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DAVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL
CIF B78794328
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Dominguez Martinez Luis
Propietario Enterprise Risk Management Gerencia Integral De Ri
VINCULACIONES DE DAVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Martinez Luis | Administrador Unico | 05/05/2011 | 28/11/2013 |
Enterprise Risk Management Gerencia Integral De Ri | Socio Unico | 11/05/2011 | 28/11/2013 |
Mula Armero Josep | Apoderado | 05/05/2011 | 28/11/2013 |
Merlo Varona Cristina | Apoderado | 05/05/2011 | 04/04/2013 |
Merlo Varona Cristina | Administrador Unico | 05/05/2011 |
ACTOS BORME DE DAVANTE CORREDURIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 94, S 8, H M 19256, I/A 15 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
- ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA "ENTERPRISE RISK MANAGEMENT GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 94, S 8, H M 19256, I/A 15 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 93, S 8, H M 19256, I/A 14 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 93, S 8, H M 19256, I/A 13 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 92, S 8, H M 19256, I/A 12 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 92, S 8, H M 19256, I/A 11 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18665 , F 92, S 8, H M 19256, I/A 11 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28