DASILKA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social DASILKA CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/05/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DASILKA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DASILKA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 18/10/2017 | 08/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 21/05/2014 | 08/10/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 21/05/2014 | 08/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/12/2020 | 08/10/2022 |
Domingo Fernandez Beatriz | Consejero | 12/04/2019 | 08/10/2022 |
Garcia Najarro Jose Andres | Liquidador | 08/10/2022 | 08/10/2022 |
Garcia Najarro Jose Andres | Consejero | 12/04/2019 | 08/10/2022 |
Garcia Najarro Jose Andres | Presidente | 12/04/2019 | 08/10/2022 |
Navarro Calvo Maria Sonia | Secretario | 12/04/2019 | 08/10/2022 |
Navarro Calvo Maria Sonia | Consejero | 12/04/2019 | 08/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DASILKA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 8 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 8 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 8 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 8 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 8 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 6 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 5 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 134, S 8, H M 581206, I/A 5 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.-. 9. Organos de la Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32291 , F 133, S 8, H M 581206, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28