DASEMO 2002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BENITO PEREZ GALDOS 36 Esc.A 1 B
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social DASEMO 2002 SL
CIF B92924224
Capital Social 53000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/03/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DASEMO 2002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DASEMO 2002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Administrador Unico | 27/04/2013 | 11/01/2021 |
FOTOBALEARIC SOLAR SL | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Hierhold Hannelore Christiane Else | Socio Unico | 19/04/2010 | 11/01/2021 |
MARSCHALEK SOLAR SL | Administrador Unico | 29/07/2009 | 27/04/2013 |
Bauer & Massenbauer Pierrez Og | Socio Unico | 29/07/2009 | 19/04/2010 |
Cuenca Molina Antonio | Administrador Unico | 29/07/2009 |
ACTOS BORME DE DASEMO 2002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 10, S 8, H PM 64354, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 10, S 8, H PM 64354, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 10, S 8, H PM 64354, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 10, S 8, H PM 64354, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 10, S 8, H PM 64354, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Capital Anterior: | 213.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 160.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 9, S 8, H PM 64354, I/A 8 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 9, S 8, H PM 64354, I/A 7 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2394 , F 9, S 8, H PM 64354, I/A 7 (27/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-169-07