DAS AUDIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Illes Balears, 24
Código Postal 46988
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social DAS AUDIO SA
CIF A46277083
Capital Social 60110.0 Euros
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Página Web www.dasaudio.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alberola Calabuig Juan
Auditor CROWE VALENCIA SL
VINCULACIONES DE DAS AUDIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAS AUDIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberola Calabuig Juan | Presidente | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Alberola Calabuig Juan | Consejero | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Bataller Oriola Juan Antonio | Consejero | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Calabuig Fenollar Palmira | Vicepresidente | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Calabuig Fenollar Palmira | Consejero | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
CROWE VALENCIA SL | Auditor | 04/12/2014 | 08/01/2018 |
Navarro Calabuig Francisco Javier | Consejero Delegado Solidario | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Navarro Calabuig Francisco Javier | Consejero | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Palacio Gilabert Joaquin | Consejero | 03/08/2011 | 08/01/2018 |
Peris Santonja Manuel | Apoderado | 16/03/2009 | 08/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAS AUDIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 29 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 29 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 29 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Capital Anterior: | 51.093,50 | Euros |
Aumento de capital: | 9.016,50 | Euros |
Capital Actual: | 60.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Capital Anterior: | 60.110,00 | Euros |
Disminución de capital | 9.016,50 | Euros |
Capital Actual: | 51.093,50 | Euros |
Porcentaje: | 15,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-46
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 27 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 26 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 26 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 25 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-46
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4781, L 2091, F 162, S 8, H V 30942, I/A 25 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-46