DARRIVA ITALIAN STYLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Cruz, 11
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social DARRIVA ITALIAN STYLE SL
CIF B76695162
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/01/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DARRIVA ITALIAN STYLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DARRIVA ITALIAN STYLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corsetti Desibio Riccardo | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Corsetti Giorgio | Administrador Unico | 10/05/2018 | 18/02/2022 |
Corsetti Desibio Riccardo | Administrador Unico | 16/02/2016 | 10/05/2018 |
ACTOS BORME DE DARRIVA ITALIAN STYLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
- Según Oficio expedido el día 26 de febrero de 2020 por el Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo Social nº6 de Santa Cruz de Tenerife, doña María José Parra Lozano, nº de procedimiento 111/2019 y, según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley la Jurisdicción Social, se declara la INSOLVENCIA Provisional de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 88, S 8, H TF 56638, I/A M1.2 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-38
- Según Mandamiento expedido el día 11 de julio de 2019 por el Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo Social nº4 de Santa Cruz de Tenerife, don Francisco Martín Ortega, nº de procedimiento 73/2019 y, según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley la Jurisdicción Social, se declara la INSOLVENCIA Provisional de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 88, S 8, H TF 56638, I/AM/INS (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 2 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 89, S 8, H TF 56638, I/A 2 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 88, S 8, H TF 56638, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Dirección:C/ CARRERA 11 BAJO DC (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Comienzo de operaciones:15/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Objeto social: Constituye el objeto de la compañía el siguiente: - La explotación directa o indirecta de bares, restaurantes, pizzerías, cafeterías, café-teatros, tascas, pubs, discotecas, salas de fiestas y cualesquiera otros establecimientos del ramo de la hostelería. - La promoción, construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 88, S 8, H TF 56638, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38