DARANCAJA SL
Provincia Sevilla
Razón Social DARANCAJA SL
CIF B91611046
Capital Social 1671576.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TORDARAN HOLDING SL
Propietario Lopez Hidalgo Jose Manuel
ORGANIGRAMA DE DARANCAJA SL
VINCULACIONES DE DARANCAJA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DARANCAJA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Hidalgo Jose Manuel | Socio Unico | 14/09/2018 | |
TORDARAN HOLDING SL | Administrador Unico | 02/02/2015 |
ACTOS BORME DE DARANCAJA SL
- Cese de don Antonio Ildefonso Vargas Martinez como representante persona física y nombramiento como nuevo representante persona física de don Antonio Salvador Vargas Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6593 , F 127, S 8, H SE 71423, I/A 8 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
- Inscripción 5: El socio único de la entidad DARANCAJA es la sociedad TORDARAN HODING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 19, S 8, H SE 71423, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6593 , F 127, S 8, H SE 71423, I/A 7 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-41
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Refundición total de estatutos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6593 , F 122, S 8, H SE 71423, I/A 6 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
- Sociedades beneficiarias de la escisión: VENSERAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 19, S 8, H SE 71423, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 19, S 8, H SE 71423, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-41
Capital Anterior: | 1.966.560,00 | Euros |
Disminución de capital | 294.984,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.671.576,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 19, S 8, H SE 71423, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 19, S 8, H SE 71423, I/A 5 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 18, S 8, H SE 71423, I/A 4 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-41
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA RETRIBUCION DEL CARGO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 17, S 8, H SE 71423, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-41