DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ALFAREROS S/N - PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO D
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Razón Social DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS SL
CIF B33235821
Propietario DAORJE SL
VINCULACIONES DE DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Javier | Apoderado | 11/01/2011 | 30/12/2013 |
DAORJE SL | Socio Unico | 13/12/2013 | 30/12/2013 |
Hidalgo Trucios Joaquin | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 30/12/2013 |
Hidalgo Trucios Joaquin | Apoderado Mancomunado | 16/03/2009 | 30/12/2013 |
Muriel Jimenez Jose Manuel | Apoderado Solidario | 31/01/2013 | 30/12/2013 |
Muriel Jimenez Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 31/01/2013 | 30/12/2013 |
Villazan Gil Bernardo Jose | Apoderado Solidario | 06/09/2011 | 31/01/2013 |
Villazan Gil Bernardo Jose | Apoderado Mancomunado | 06/09/2011 | 31/01/2013 |
Alonso Villaron Jesus | Apoderado Solidario | 17/05/2012 | |
Alonso Villaron Jesus | Apoderado Mancomunado | 17/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAORJE MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 107, S 8, H AS 141, I/A 26 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 107, S 8, H AS 141, I/A 26 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 107, S 8, H AS 141, I/A 25 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 86, S 8, H AS 141, I/A 24 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 86, S 8, H AS 141, I/A 24 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-33
- C/ ALFAREROS S/N - PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO D (AVILES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 86, S 8, H AS 141, I/A 22 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 86, S 8, H AS 141, I/A 22 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 86, S 8, H AS 141, I/A 21 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 84, S 8, H AS 141, I/A 20 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-33
- Otras modificaciones estatutarias: 24. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 84, S 8, H AS 141, I/A 19 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-33