DANTEGLASS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 43
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social DANTEGLASS SL
CIF B99404444
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Fecha de Constitución 19/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Catalan Portero Bruno
VINCULACIONES DE DANTEGLASS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DANTEGLASS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Portero Bruno | Socio Unico | 21/03/2014 | 20/01/2016 |
Catalan Portero Bruno | Administrador Unico | 21/03/2014 | 20/01/2016 |
Catalan Portero Bruno | Liquidador | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
ACTOS BORME DE DANTEGLASS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 108, S 8, H Z 56380, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 108, S 8, H Z 56380, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 108, S 8, H Z 56380, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 108, S 8, H Z 56380, I/A 2 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 107, S 8, H Z 56380, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 107, S 8, H Z 56380, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-50
Dirección:C/ RAMON Y CAJAL 43 BAJA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:19/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, intermediación y distribución de cualquier material de construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 107, S 8, H Z 56380, I/A 1 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-50