DANEL 2003 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Felipe Valls, 40
Código Postal 46035
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DANEL 2003 SL
CIF B63200877
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE DANEL 2003 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DANEL 2003 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burguete Piquero Daniela | Administrador Mancomunado | 29/09/2023 | 17/01/2024 |
Burguete Piquero Elba | Liquidador Unico | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Burguete Piquero Elena | Administrador Mancomunado | 29/09/2023 | 17/01/2024 |
Burguete Babi Eduardo | Administrador Unico | 10/03/2022 | 11/08/2023 |
Burguete Babi Eduardo | Apoderado | 11/08/2023 | |
Piquero Felez Elba | Administrador | 10/03/2022 |
ACTOS BORME DE DANEL 2003 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 24, S 8, H V 204461, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 23, S 8, H V 204461, I/A 3 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11174, L 8452, F 23, S 8, H V 204461, I/A 3 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-46