DANALET INVESTMENT HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 2
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DANALET INVESTMENT HOLDING SL
CIF B65104978
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 11/05/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DANALET INVESTMENT HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DANALET INVESTMENT HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biosca Ibañez Josep Maria | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Biosca Ibañez Josep Maria | Apoderado | 16/02/2011 | 24/01/2018 |
Biosca Ibañez Josep Maria | Administrador Unico | 16/03/2017 | 24/01/2018 |
Biosca Corominas Marta | Administrador Unico | 02/02/2011 | 16/03/2017 |
Biosca Ibañez Jose Maria | Administrador Unico | 07/07/2009 | 02/02/2011 |
Gonzalez Sanchez Gonzalo | Administrador Unico | 22/05/2009 | 07/07/2009 |
ACTOS BORME DE DANALET INVESTMENT HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
- VIA AUGUSTA Num.2 P.2 PTA.8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 6 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 6 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 190, S 8, H B 383992, I/A 6 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 189, S 8, H B 383992, I/A 5 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
- AMPLIAR A: LA COMPRA,VENTA,IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PARA EL EMBALAJE Y ETIQUETAJE,Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 188, S 8, H B 383992, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
- PS MANUEL GIRONA Num.88 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41242 , F 188, S 8, H B 383992, I/A 4 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08