DAMM INNOVACION SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DAMM INNOVACION SL
CIF B62427794
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único PLATAFORMA CONTINENTAL SL
VINCULACIONES DE DAMM INNOVACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAMM INNOVACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Gimenez Pedro | REPR.143 RRM | 01/06/2011 | 21/09/2021 |
PLATAFORMA CONTINENTAL SL | Administrador Unico | 01/06/2011 | 21/09/2021 |
Agenjo Bosch Ramon | Consejero | 01/06/2011 | |
Armadas Bosch Ramon | Consejero | 01/06/2011 | |
August Oetker | Consejero | 01/06/2011 | |
Carceller Arce Demetrio | Presidente | 01/06/2011 | |
Carceller Arce Demetrio | Consejero | 01/06/2011 | |
Furriol Fornells Pau | Secretario No Consejero | 01/06/2011 | |
Javier Ribas | Consejero | 01/06/2011 | |
Biosca Carbonell Antonio | REPR.143 RRM | 24/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAMM INNOVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33186 , F 8, S 8, H B 225287, I/A 11 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-08
- Sociedades absorbidas: OSIRIS TECNOLOGIA Y SUMINISTROS HOSTELEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33186 , F 6, S 8, H B 225287, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33186 , F 6, S 8, H B 225287, I/A 9 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33186 , F 6, S 8, H B 225287, I/A 9 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33186 , F 6, S 8, H B 225287, I/A 8 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08