DAMALCA TAXI SL - EXTINGUIDA
Razón Social DAMALCA TAXI SL
CIF B65680308
Capital Social 7000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 17/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Crespo Martinez David
VINCULACIONES DE DAMALCA TAXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAMALCA TAXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Martinez Carlos | Consejero | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Codina Gracia Jordi | Consejero | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Codina Gracia Jordi | Secretario | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Codina Gracia Jordi | Secretario | 18/01/2017 | 07/04/2021 |
Crespo Martinez David | Consejero | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Crespo Martinez David | Consejero Delegado Mancomunado | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Crespo Martinez David | Presidente | 18/01/2017 | 07/04/2021 |
Salmeron Fernandez Manuel | Consejero | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
Salmeron Fernandez Manuel | Consejero Delegado | 18/01/2017 | 07/04/2021 |
Sanchez Jurado Alvaro | Consejero | 12/12/2011 | 07/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAMALCA TAXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 103, S 8, H B 417563, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 502/2020, AUTO FIRME DE FECHA 20/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 103, S 8, H B 417563, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 102, S 8, H B 417563, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 102, S 8, H B 417563, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 100, S 8, H B 417563, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Dirección:CR DE CASTELLAR,550, 2 DESPACHO 9 (TERRASSA)
Comienzo de operaciones:17/11/11
Capital:7.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,DE REPRESENTACION Y GESTION DELAS PETICIONES DE SERVICIOS DE LOS USUARIOS PARA TAXIS DE LA MARCA MERCEDES EN EL AMBITO DEL MUNICIPIO DE TERRASSA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 100, S 8, H B 417563, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08