DALTON PARTNER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Mellado, 31
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DALTON PARTNER SL
CIF B86137684
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 31/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Villalonga Tallada Jaime Francisco
VINCULACIONES DE DALTON PARTNER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALTON PARTNER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Hernandez Daniel | Administrador Unico | 01/12/2011 | 25/01/2016 |
Jimenez Hernandez Daniel | Administrador Solidario | 25/01/2016 | |
Jimenez Hernandez Daniel | Liquidador | 25/01/2016 | 25/01/2016 |
Villalonga Tallada Jaime Francisco | Administrador Unico | 01/12/2011 | 25/01/2016 |
Villalonga Tallada Jaime Francisco | Administrador Solidario | 25/01/2016 | |
Jimenez Hernandez Daniel | Socio Unico | 14/03/2011 | 01/12/2011 |
Jimenez Hernandez Daniel | Administrador Unico | 14/03/2011 | 01/12/2011 |
ACTOS BORME DE DALTON PARTNER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 77, S 8, H M 515174, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 77, S 8, H M 515174, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 77, S 8, H M 515174, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 77, S 8, H M 515174, I/A 3 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 76, S 8, H M 515174, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 76, S 8, H M 515174, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 76, S 8, H M 515174, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 76, S 8, H M 515174, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 74, S 8, H M 515174, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28610 , F 74, S 8, H M 515174, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28