DALPISERVICE EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PUERTO DE CASABLANCA NUM.19 DELTA 1
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DALPISERVICE EUROPE SL
CIF B63482970
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 05/04/2004
Nombres Anteriores
- DALPISERVICE SL
- TRANSLOC 2000 BARCELONA SL
- DALAGRU SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cerrada Romero Jordi
VINCULACIONES DE DALPISERVICE EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALPISERVICE EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antioco Contini | Apoderado Solidario | 09/03/2016 | 22/01/2020 |
Cerrada Romero Jordi | Administrador Unico | 18/01/2019 | 22/01/2020 |
Pietro Piscone | Apoderado Solidario | 27/04/2017 | 22/01/2020 |
Ruiz Rodriguez Juan Manuel | Apoderado Solidario | 16/06/2016 | 22/01/2020 |
Marco Ribas Francisco Jose | Apoderado Solidario | 02/11/2018 | 26/06/2019 |
Dalmau Gomez Jordi | Administrador Unico | 18/12/2018 | 18/01/2019 |
Dalmau Gomez Jordi | Administrador Solidario | 01/08/2018 | 18/12/2018 |
Guido Verrazzani | Administrador Solidario | 01/08/2018 | 18/12/2018 |
Dalmau Gomez Jordi | Administrador Unico | 22/05/2018 | 01/08/2018 |
Antioco Contini | Administrador Solidario | 04/07/2016 | 22/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DALPISERVICE EUROPE SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 132, S 8, H B 290639, I/A A (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 132, S 8, H B 290639, I/A 24 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 23 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 734/2019, AUTO FIRME DE FECHA 27/05/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 23 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 22 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 21 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 21 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
- CL PUERTO DE CASABLANCA NUM.19 DELTA 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 20 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 20 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 131, S 8, H B 290639, I/A 20 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08