DALLANT IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcalde Francisco Valero España, 15
Código Postal 30562
Municipio Ceutí
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social DALLANT IBERICA SA
CIF A73912594
Capital Social 60020.0 Euros
Fecha de Constitución 19/01/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DALLANT IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALLANT IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaime Perez Arranz | Apoderado | 17/11/2017 | 26/02/2019 |
Jaime Perez Arranz | Vicepresidente | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
Jaime Perez Arranz | Consejero | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
Jaime Perez Costa | Presidente | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
Jaime Perez Costa | Consejero | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
Juan Puig Perez | Liquidador | 26/02/2019 | 26/02/2019 |
Juan Puig Perez | Secretario | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
Juan Puig Perez | Consejero | 12/07/2016 | 26/02/2019 |
ACTOS BORME DE DALLANT IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-30
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 187, S 8, H MU 90553, I/A 2 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-30
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 185, S 8, H MU 90553, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-30
Dirección:AVDA DE ESPAÑA 15 - PARCELA 37. POLIGONO INDUSTRIA (CEUTI)
Comienzo de operaciones:19/01/16
Capital:60.020,00 Euros
Objeto social:La fabricación de toda clase de extractos vegetales, aromas y sabores, zumos y en general toda clase de preparados básicos para la alimentación. La compraventa, distribución, importación, exportación, arrendamiento, cesión, concesión y comercio en general de toda clase de fórmulas propias o de terce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 185, S 8, H MU 90553, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-30