DALLA CORTE IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 20
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DALLA CORTE IBERICA SL
CIF B66128794
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 03/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DALLA CORTE IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DALLA CORTE IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbonell Alvarez Manuel | Liquidador | 18/11/2019 | 27/12/2019 |
Dalla Corte Valentina | Administrador Unico | 04/10/2013 | 18/11/2019 |
ACTOS BORME DE DALLA CORTE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 4 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
- RB CATALUNYA Num.20 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: MANUEL CARBONELL ALVAREZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 186, S 8, H B 442958, I/A 3 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
- CL EUROPA Num.27 P.BJ PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 185, S 8, H B 442958, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO: DOÑA VALENTINA DALLA CORTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 185, S 8, H B 442958, I/A 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43961 , F 185, S 8, H B 442958, I/A 1 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08