DAGANZO SOLAR I SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 5
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DAGANZO SOLAR I SL
CIF B98228646
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario SOLAR ROOFTOP S III K S
VINCULACIONES DE DAGANZO SOLAR I SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DAGANZO SOLAR I SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Chaves Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2017 | 16/01/2018 |
Gaarn-larsen Lars Christian | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
Gaarn-larsen Lars Christian | Administrador Unico | 28/04/2017 | 16/01/2018 |
Gandia Fornes Jose Luis | Apoderado Solidario | 24/03/2010 | 16/01/2018 |
Gandia Fornes Jose Luis | Apoderado | 07/06/2017 | 16/01/2018 |
Gandia Fornes Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2017 | 16/01/2018 |
SOLAR ROOFTOP S III K S | Socio Unico | 17/01/2011 | 16/01/2018 |
Villalba Cortes Juan Pablo | Apoderado | 07/06/2017 | 16/01/2018 |
Wicke Richard | Apoderado | 07/06/2017 | 16/01/2018 |
Wicke Richard | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2017 | 16/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DAGANZO SOLAR I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 16, S 8, H M 645592, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 16, S 8, H M 645592, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 16, S 8, H M 645592, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 16, S 8, H M 645592, I/A 6 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 15, S 8, H M 645592, I/A 5 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 14, S 8, H M 645592, I/A 4 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 14, S 8, H M 645592, I/A 3 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
- PASEO DE LA HABANA 5 - 1º DRCH. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 14, S 8, H M 645592, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 14, S 8, H M 645592, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35931 , F 14, S 8, H M 645592, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28