DACARALPA RETAIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Monasterio de El Escorial, 35
Código Postal 28049
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social DACARALPA RETAIL SL
CIF B86443447
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 17/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE DACARALPA RETAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DACARALPA RETAIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Corrales Ignacio | Apoderado | 03/05/2012 | 12/01/2018 |
Santos Lopez Angela Maria | Administrador Unico | 21/11/2013 | 12/01/2018 |
Santos Lopez Angela Maria | Liquidador | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
De Vega Mendez Iñigo | Administrador Unico | 20/04/2012 | 21/11/2013 |
ACTOS BORME DE DACARALPA RETAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 107, S 8, H M 536604, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 106, S 8, H M 536604, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 106, S 8, H M 536604, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28
Dirección:C/ MONASTERIO DEL ESCORIAL 35 (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/04/12
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29823 , F 106, S 8, H M 536604, I/A 1 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-83-28