D. J. R. INMUEBLES PROPIETARIOS Y EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Europa, 45
Código Postal 07688
Municipio Manacor
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social D. J. R. INMUEBLES PROPIETARIOS Y EMPRESAS SL
CIF B57321614
Capital Social 268010.0 Euros
Fecha de Constitución 10/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE D. J. R. INMUEBLES PROPIETARIOS Y EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D. J. R. INMUEBLES PROPIETARIOS Y EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dreckmann Jurgen | Socio Unico | 25/06/2020 | 07/02/2022 |
Dreckmann Jurgen | Administrador Unico | 04/03/2013 | 07/02/2022 |
Dreckmann Jurgen | Liquidador | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Follmer Christin Marie | Apoderado Solidario | 18/04/2016 | 07/02/2022 |
Rudolph Birgit | Apoderado Solidario | 18/04/2016 | 07/02/2022 |
Dreckmann Babette | Administrador Solidario | 14/01/2010 | 04/03/2013 |
Dreckmann Jurgen | Administrador Solidario | 14/01/2010 | 04/03/2013 |
Dreckmann Jurgen | Administrador Unico | 14/01/2010 |
ACTOS BORME DE D. J. R. INMUEBLES PROPIETARIOS Y EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 8 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 200, S 8, H PM 49526, I/A 7 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 199, S 8, H PM 49526, I/A 6 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-07
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 265.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 268.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.803,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 199, S 8, H PM 49526, I/A 5 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2108 , F 199, S 8, H PM 49526, I/A 4 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07