D'AUCY IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fueros, 41
Código Postal 31522
Municipio Monteagudo
Provincia Navarra
Razón Social D'AUCY IBERICA SA
CIF A31312218
Actividad Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE D'AUCY IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D'AUCY IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cornago Jarauta Jose Luis | Apoderado | 11/03/2010 | 14/10/2016 |
Cornago Jarauta Jose Luis | Liquidador Solidario | 14/10/2016 | 14/10/2016 |
Perrin Alain | Administrador Unico | 28/04/2015 | 14/10/2016 |
Perrin Alain | Liquidador Solidario | 14/10/2016 | 14/10/2016 |
Poilvet Denis | Apoderado | 14/10/2016 | |
Rivas Sola Juan Jose | Apoderado | 23/05/2011 | 14/10/2016 |
Toujas Jean Philippe Henri Robert | Apoderado | 14/10/2016 | |
RINAC AUDITORES SLP | Auditor | 11/02/2009 | 03/10/2016 |
Jannez Jean Michel Ives | Administrador Unico | 14/07/2011 | 28/04/2015 |
Jannez Jean Michel Yves | Presidente | 14/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE D'AUCY IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 45 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 44 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 43 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 62 , F 93, S 8, H NA 1139, I/A 43 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-31