D A C ASSOCIATS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pou de Sant Pere, 16
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social D A C ASSOCIATS SLP
CIF B62473921
Capital Social 7362.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE D A C ASSOCIATS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE D A C ASSOCIATS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardenal Cardenal Alberto | Administrador | 23/01/2013 | |
Cardenal Cardenal Alberto | Liquidador | 23/01/2013 | 23/01/2013 |
Colomina Massana Marc | Administrador Solidario | 23/07/2009 | 23/01/2013 |
Dueso Sierra Jose Maria | Administrador | 23/01/2013 | |
Pons Pujol Josep | Administrador Solidario | 23/07/2009 | 23/01/2013 |
ACTOS BORME DE D A C ASSOCIATS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H B 228149, I/A 7 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H B 228149, I/A 7 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H B 228149, I/A 7 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- CL POU DE SANT PERE Num.16 P.2 PTA.2 (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 170, S 8, H B 228149, I/A 6 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
- AMPLIAR A: LOS SERVICIOS PROPIOS DE LA ARQUITECTURA TECNICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 169, S 8, H B 228149, I/A 5 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-08
- CONSTANCIA DE LA ADMISION COMO NUEVOS SOCIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARC COLOMINA MASSANA Y JOSEP PONS PUJOL,Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 169, S 8, H B 228149, I/A 5 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 169, S 8, H B 228149, I/A 5 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.356,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.362,00 | Euros |
Porcentaje: | 144,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33270 , F 168, S 8, H B 228149, I/A 4 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08