CYUM TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CYUM TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES SL
CIF B73145336
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CYUM TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYUM TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Calvo Flores Segura | Miem.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Antonio Calvo Flores Segura | Vicepresidente Comite Ejecutivo | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Fulgencio Martinez Gimenez | Vicsec C.E | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Fulgencio Martinez Gimenez | Miem.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Juan Antonio Campillo Paredes | Miem.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Juan Antonio Campillo Paredes | Pres.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Pedro Jose Acosta Heredia | Liquidador | 05/03/2014 | 11/07/2014 |
Tomas Jimenez Garcia | Miem.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Tomas Jimenez Garcia | Sec.Com.Ej. | 12/08/2009 | 11/07/2014 |
Alfonso Rosique Ros | Consejero | 05/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CYUM TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 157, S 8, H MU 37658, I/A 15 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 157, S 8, H MU 37658, I/A 15 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 157, S 8, H MU 37658, I/A 14 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 157, S 8, H MU 37658, I/A 14 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-30
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 157, S 8, H MU 37658, I/A 14 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-30
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 156, S 8, H MU 37658, I/A 13 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-30
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 156, S 8, H MU 37658, I/A 13 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-30
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 156, S 8, H MU 37658, I/A 12 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-30
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1814 , F 156, S 8, H MU 37658, I/A 12 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-30