CYLM EOLICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carpinteros, 12
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CYLM EOLICA SL
CIF B88463922
Capital Social 3040.0 Euros
Fecha de Constitución 19/08/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CYLM EOLICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYLM EOLICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barco Oca Rafael | Apoderado | 20/12/2019 | 15/03/2022 |
Barco Oca Rafael | Administrador Mancomunado | 20/12/2019 | 15/03/2022 |
Barco Oca Rafael | Liquidador | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
Goren Ilan | Administrador Mancomunado | 20/12/2019 | 15/03/2022 |
Barco Oca Rafael | Administrador Unico | 01/10/2019 | 20/12/2019 |
NEOLAS INGENIERIA SL | Socio Unico | 01/10/2019 | 20/12/2019 |
ACTOS BORME DE CYLM EOLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 194, S 8, H M 702207, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 194, S 8, H M 702207, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 194, S 8, H M 702207, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 194, S 8, H M 702207, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 193, S 8, H M 702207, I/A 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 192, S 8, H M 702207, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 192, S 8, H M 702207, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 192, S 8, H M 702207, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 192, S 8, H M 702207, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39556 , F 190, S 8, H M 702207, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28