CYDETRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ripolles, 16
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social CYDETRANS SL
CIF B59102764
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CYDETRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYDETRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
More Farreras Francesc Xavier | Liquidador Mancomunado | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
More Farreras Francesc Xavier | Administrador Mancomunado | 03/02/2023 | |
More Farreras Francesc Xavier | Apoderado | 29/09/2010 | 03/02/2023 |
More Segun Roger | Administrador Mancomunado | 22/06/2017 | 03/02/2023 |
More Segun Roger | Liquidador Mancomunado | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
More Segun Roger | Apoderado Solidario | 24/10/2017 | 03/02/2023 |
More Segun Jose Maria | Administrador Mancomunado | 22/06/2017 | |
More Segun Jose Maria | Apoderado | 22/06/2017 | |
More Segun Josep Maria | Apoderado | 29/09/2010 | 22/06/2017 |
ACTOS BORME DE CYDETRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 38, S 8, H B 229, I/A 31 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 38, S 8, H B 229, I/A 31 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 38, S 8, H B 229, I/A 31 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
- CL RIPOLLES Num.16 P.2 (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 37, S 8, H B 229, I/A 30 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 37, S 8, H B 229, I/A 30 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 36, S 8, H B 229, I/A 29 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 36, S 8, H B 229, I/A 28 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 36, S 8, H B 229, I/A 27 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35576 , F 36, S 8, H B 229, I/A 27 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08