CYBER & INFORMATION TECHNOLOGY & SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 78
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CYBER & INFORMATION TECHNOLOGY & SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 23/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CYBER & INFORMATION TECHNOLOGY & SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CYBER & INFORMATION TECHNOLOGY & SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Halioua Benchenton Sarah | Liquidador | 21/10/2020 | 21/10/2020 |
Halioua Bencheton Sarah | Administrador Unico | 20/02/2017 | 21/10/2020 |
Puime Heuler Mario Emilio | Administrador Solidario | 16/03/2016 | 20/02/2017 |
Urieli Dahan Uzy Shlomo | Administrador Solidario | 16/03/2016 | 20/02/2017 |
ACTOS BORME DE CYBER & INFORMATION TECHNOLOGY & SECURITY INTERNATIONAL CORPORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 3 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 32, S 8, H M 620601, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 30, S 8, H M 620601, I/A 1 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Dirección:C/ SERRANO 78 4º IZ (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34505 , F 30, S 8, H M 620601, I/A 1 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28