CUSPIMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Les Pollancres, 2
Código Postal 08188
Municipio Vallromanes
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUSPIMAR SL
CIF B62006143
Capital Social 182541.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CUSPIMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUSPIMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuspinera Ruiz Antonio | Liquidador | 01/10/2013 | 17/11/2016 |
Cuspinera Ruiz Antonio | Administrador Unico | 05/09/2013 | 01/10/2013 |
Segura Monsalve Alex | Administrador Unico | 19/07/2013 | 05/09/2013 |
Cuspinera Ruiz Antonio | Administrador Unico | 19/07/2013 |
ACTOS BORME DE CUSPIMAR SL
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 194, S 8, H B 197740, I/A 20 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 194, S 8, H B 197740, I/A 19 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 624/2016, AUTO FIRME DE FECHA 26/10/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 194, S 8, H B 197740, I/A 19 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 18 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 18 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 18 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 17 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 17 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
- CL POLLANCRES Num.2 (VALLROMANES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31828 , F 63, S 8, H B 197740, I/A 16 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Capital Anterior: | 65.541,00 | Euros |
Aumento de capital: | 117.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 182.541,00 | Euros |
Porcentaje: | 178,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 204, S 8, H T 41085, I/A 8 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-43