CUROLMA SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CUROLMA SICAV
Capital Social 2891192.9 Euros
Nombres Anteriores
- EUROTER 2002 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CUROLMA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUROLMA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 10/10/2017 | 27/09/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 26/08/2014 | 27/09/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 26/08/2014 | 27/09/2022 |
CROWE ACR SLP | Auditor | 13/08/2009 | 27/09/2022 |
De La Peña Fernandez Nespral Luis | Vicesecretario No Consejero | 10/07/2019 | 27/09/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/11/2020 | 27/09/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 18/08/2010 | 27/09/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2017 | 27/09/2022 |
Lopez Miranda Francisco | Consejero | 03/06/2022 | 27/09/2022 |
Lopez Miranda Francisco | Presidente | 03/06/2022 | 27/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CUROLMA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 38 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 38 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 38 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 38 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 37 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 37 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 17, S 8, H M 302726, I/A 36 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 16, S 8, H M 302726, I/A 35 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 16, S 8, H M 302726, I/A 35 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36452 , F 16, S 8, H M 302726, I/A 34 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28