CURANDERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 79
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CURANDERAS SL
CIF B66776832
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 10/05/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CURANDERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CURANDERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bedani Samantha Cruz Del Angel | Liquidador | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
Bedani Samantha Cruz Del Angel | Administrador Solidario | 26/05/2016 | 25/06/2021 |
Bruno Andrzej Seve | Apoderado Solidario | 11/04/2019 | 25/06/2021 |
Elisa Lantieri | Administrador Solidario | 26/05/2016 | 25/06/2021 |
Elisa Lantieri | Liquidador | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
ACTOS BORME DE CURANDERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 97, S 8, H B 485789, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 97, S 8, H B 485789, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 97, S 8, H B 485789, I/A 3 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 96, S 8, H B 485789, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 96, S 8, H B 485789, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08
Dirección:CL INDUSTRIA NUM.79 P.3 PTA.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/05/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL 5610: RESTAURANTES Y PUESTOS DE COMIDA. OTRAS ACTIVIDADES 4619: INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. 4719:OTRO COMERCIO MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45377 , F 96, S 8, H B 485789, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-08