CUPOTE OFERTAS Y CHOLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Burgos, 9
Código Postal 39008
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUPOTE OFERTAS Y CHOLLOS SL
CIF B39767025
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 19/07/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CUPOTE OFERTAS Y CHOLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUPOTE OFERTAS Y CHOLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Velez Mario | Administrador Mancomunado | 20/07/2012 | 07/02/2022 |
Lopez Velez Mario | Liquidador Mancomunado | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Puente Pinto Fernando | Administrador Mancomunado | 20/07/2012 | 07/02/2022 |
Puente Pinto Fernando | Liquidador Mancomunado | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
ACTOS BORME DE CUPOTE OFERTAS Y CHOLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A CB (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 1 N (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-39
Dirección:C/ BURGOS 9 3& (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:19/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayory al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- Actividades profesionales. 5.- Industrias manufactureras y textiles. 6.- Turismo, hostelería y restauración. 7.- Presta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 24, S 8, H S 23457, I/A 1 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-39