CUETO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis S. Carmona, 5
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUETO SOLAR SL
CIF B24566317
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 18/09/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CUETO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUETO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Calleja Jesus | Administrador Unico | 19/04/2016 | 16/05/2018 |
Gonzalez Calleja Jesus | Liquidador | 16/05/2018 | 16/05/2018 |
Lopez Garcia Jesus | Administrador Unico | 13/11/2014 | 19/04/2016 |
Lopez Aguayo Adolfo Arturo | Administrador Solidario | 13/11/2014 | |
Lopez Garcia Jesus | Administrador Solidario | 13/11/2014 |
ACTOS BORME DE CUETO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 4 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 3 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 197, S 8, H LE 18464, I/A 3 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24
- C/ LUIS S. CARMONA 5 BAJO (LEON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 196, S 8, H LE 18464, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 196, S 8, H LE 18464, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 196, S 8, H LE 18464, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 196, S 8, H LE 18464, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-24