CUBICAN INFEMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Conxita Supervia, 5
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CUBICAN INFEMA SL
CIF B64342827
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CUBICAN INFEMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUBICAN INFEMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanovas Sanchez Antonio Manuel | REPR.143 RRM | 27/06/2016 | |
INFEMA SL | Liquidador | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
Martinez Dassoy Francisco Jose | REPR.143 RRM | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
Ruiz Armengol Francisco Emilio | REPR.143 RRM | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
Tey Feliu De La Peña Miguel De Los Santos | REPR.143 RRM | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
WEB GESTION 1 SA | Liquidador | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
WEB GESTION 4 SA | Liquidador | 25/11/2015 | 27/06/2016 |
Gomez Rosich Santiago | Secretario No Consejero | 25/11/2015 | |
Munarriz Desojo Jesus Javier | Presidente | 25/11/2015 | |
Munarriz Desojo Jesus Javier | Consejero | 25/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CUBICAN INFEMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 76, S 8, H B 334289, I/A 10 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 76, S 8, H B 334289, I/A 10 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
- En el BORME no.231/2015 y con referencia 490376 SE CONSIGNO ERRONEAMENTE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE DE "WEB GESTION 4 SA",SIENDO ANTONIO MANUEL CASANOVAS SANCHEZ QUIEN OSTENTA DICHO CARGO Y NO FRANCISCO EMILIO RUIZ ARMENGOL COMO POR ERROR SE CONSIGNO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 9 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2016-75-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 9 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 9 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 9 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 8 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 7 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 75, S 8, H B 334289, I/A 5 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08