CUBE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Silvela, 5
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUBE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SLP
CIF B98467780
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 08/08/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CUBE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUBE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Carrillo Adrian | Soc.Prof. | 22/08/2012 | 23/11/2016 |
Catalan Carrillo Adrian | Administrador Solidario | 22/08/2012 | 23/11/2016 |
Herrero Val Miguel | Soc.Prof. | 20/04/2015 | 23/11/2016 |
Herrero Val Miguel | Administrador Solidario | 20/04/2015 | 23/11/2016 |
Herrero Val Miguel | Liquidador | 23/11/2016 | 23/11/2016 |
Navarro Gracia Paloma | Soc.Prof. | 22/08/2012 | 23/11/2016 |
Navarro Gracia Paloma | Administrador Solidario | 22/08/2012 | 23/11/2016 |
Garcia Moraleja Manuel | Soc.Prof. | 22/08/2012 | 20/04/2015 |
ACTOS BORME DE CUBE PROYECTOS ARQUITECTONICOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 3 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- C/ FRANCISCO SILVELA 5 Esc.A BAJO A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Administrador Solidario
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 120, S 8, H M 600808, I/A 2 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9511, L 6793, F 173, S 8, H V 149929, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-46
Dirección:C/ MATEMATICO MARZAL 16 3 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:08/08/12
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los profesionales de la arquitectura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9511, L 6793, F 173, S 8, H V 149929, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-46