CUATREM CONSULTORA INTEGRAL DE COMUNICACION SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Siroco, 25
Código Postal 41927
Municipio Mairena del Aljarafe
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUATREM CONSULTORA INTEGRAL DE COMUNICACION SRL
CIF B91887018
Capital Social 4025.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 25/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CUATREM CONSULTORA INTEGRAL DE COMUNICACION SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUATREM CONSULTORA INTEGRAL DE COMUNICACION SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Vela Francisco Javier | Liquidador Unico | 13/08/2019 | 13/08/2019 |
Torres Vela Francisco Javier | Administrador Unico | 11/02/2015 | 13/08/2019 |
Romacho Ruz Jose Francisco | Administrador Mancomunado | 23/07/2010 | 11/02/2015 |
Torres Vela Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 23/07/2010 | 11/02/2015 |
ACTOS BORME DE CUATREM CONSULTORA INTEGRAL DE COMUNICACION SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5 .- Capital Social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 3 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.005,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.025,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 11, S 8, H SE 86903, I/A 3 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 10, S 8, H SE 86903, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 10, S 8, H SE 86903, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5266 , F 10, S 8, H SE 86903, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-41