CUANJOFRAN SL - EXTINGUIDA
Razón Social CUANJOFRAN SL
CIF B91411793
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CUANJOFRAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUANJOFRAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Ponce De Leon Antonio | Administrador Mancomunado | 21/12/2022 | 08/05/2024 |
Cabrera Ponce De Leon Antonio | Liquidador Unico | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
De La Rocha Rubi Jose Luis | Administrador Mancomunado | 21/12/2022 | 08/05/2024 |
Sanchez Caballero Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 21/12/2022 | 08/05/2024 |
Cabrera Ponce De Leon Antonio | Administrador Solidario | 21/12/2022 | |
De La Rocha Rubi Jose Luis | Administrador Solidario | 21/12/2022 | |
Sanchez Caballero Francisco Jose | Administrador Solidario | 21/12/2022 |
ACTOS BORME DE CUANJOFRAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-41
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049 , F 82, S 8, H SE 59901, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41